UZP Nr 266/2019
Uchwała Nr 266/2019
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 20 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zawarcia umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku
Na podstawie § 12 pkt. 3 Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok uchwala się, co następuje:
§ 1
Zarząd Powiatu Białostockiego upoważnia Panią Dorotę Kolenda – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zawarcia niżej wymienionych umów na usługi, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, tj.:
1) usługę utrzymania czystości w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
2) usługę wywozu odpadów komunalnych z Filii PUP w Łapach na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
3) usługę obsługi prawnej Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
4) usługę ochrony fizycznej osób i mienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,
5) najmu miejsc garażowych na potrzeby samochodów służbowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6) zakup paliwa do bieżącej eksploatacji samochodów służbowych będących na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
7) świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski – Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
Sebastian Ptaszyński – Członek Zarządu
Metryka strony